Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-06-29 fjernes Binavne: SPORTAL.DK A/S, SPORTAL DK A/S, SPORTAL DANMARK A/S, IRIAS A/S, INFOSPORT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusgade 108, 5., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-23 fjernes Bestyrelse: Neil Stirling MacDonald (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-23 fjernes Direktion: Neil Stirling MacDonald (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-23 fjernes Hovedbranche: Anden reklamevirksomhed og reklameformidling (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-23 fjernes Navne: SPORTAL A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-23 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-23 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-23 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-24 fjernes Bestyrelse: Stephen Nuttall (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-31 tilføjes Bestyrelse: Robert Basil Hersov (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 tilføjes Direktion: Neil Stirling MacDonald (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 fjernes Direktion: Per Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusgade 108, 5., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-02 tilføjes Formål: Selskabets hovedformål er at opsamle og videreformidle idrættens data inden for alle idrætsgrene på alle niveauer og sælge disse på kommercielle vilkår. Selskabet har indvidere til formål at levere edb-ydelser og andre administrative ydelser til idrætten og dennes organisationer. Endelig har selskabet til formål at formidle annoncer i forbindelse med resultatformidlingen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion, af to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-02 tilføjes Vedtægter: 2001-04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-08 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-24 fjernes Bestyrelse: Konstantin Friedrich Konrad Rudiger von Unger (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-28 tilføjes Navne: SPORTAL A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-27 fjernes Navne: INFOSPORT A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-02-02 tilføjes Direktion: Per Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-02 fjernes Direktion: Mads Kjær Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-02 fjernes Bestyrelse: Mads Kjær Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-31 fjernes Bestyrelse: Kai Holm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 9.920.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-20 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-20 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-08-26 fjernes Bestyrelse: Justin Frank Hardcastle (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-04-29 tilføjes Bestyrelse: Justin Frank Hardcastle (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-29 fjernes Bestyrelse: Karl Christian Koch (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 8.170.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-03-29 fjernes Bestyrelse: Karl Christian Koch (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-12-17 tilføjes Bestyrelse: Karl Christian Koch (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-17 fjernes Bestyrelse: Steen Kaas Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 2.700.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-11-01 tilføjes Navne: INFOSPORT A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-10-31 fjernes Navne: IRIAS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-08-01 tilføjes Direktion: Mads Kjær Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 fjernes Direktion: Karl Christian Koch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-22 tilføjes Bestyrelse: Steen Kaas Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-22 fjernes Bestyrelse: Karl Christian Koch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-22 tilføjes Kapital (Kapital): 1.200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-20 tilføjes Navne: IRIAS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-02-19 fjernes Navne: A/S PSE NR. 5092 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-02-19 fjernes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-19 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-19 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-10-01 tilføjes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Binavne: SPORTAL.DK A/S, SPORTAL DK A/S, SPORTAL DANMARK A/S, IRIAS A/S, INFOSPORT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Hovedbranche: Anden reklamevirksomhed og reklameformidling (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-10-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 5092 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)