Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse |
Den 2020-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 34, 5750 Ringe (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2020-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2020-12-31 fjernes Interessenter: Per Emil Eskildsen (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2020-12-31 fjernes Kontaktoplysninger: per.emil.eskildsen@gmail.com (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2020-12-31 fjernes Navne: PER EMIL ESKILDSEN (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2020-12-31 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2020-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 34, 5750 Ringe (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2020-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Lumbyvænget 3, 5792 Årslev (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2017-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lumbyvænget 3, 5792 Årslev (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2017-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Tinggårdsvej 3, 6240 Løgumkloster (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2017-03-10 tilføjes Kontaktoplysninger: per.emil.eskildsen@gmail.com (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tinggårdsvej 3, 6240 Løgumkloster (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Tinggårdsvej 3, 6240 Løgumkloster (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tinggårdsvej 3, 6240 Løgumkloster (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-07-01 tilføjes Interessenter: Per Emil Eskildsen (offentliggjort 2021-03-24)
Den 1996-07-01 tilføjes Navne: PER EMIL ESKILDSEN (offentliggjort 2021-03-24)
Den 1996-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2021-03-24)