Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2006-09-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderhøj 16, 1., 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-10-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-05 fjernes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-05 fjernes Navne: AKTIESELSKABET AF 1. NOVEMBER 1996 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-05 fjernes Revisor: TPLG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-05 fjernes Stiftere: Per Hastrup, Erik Foged Lund, Bjarne Nybo Stenager (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-05 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-01 fjernes Bestyrelse: Inge Søndergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-01 fjernes Direktion: Helga Karen Nicolajsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-24 tilføjes Bestyrelse: Erik Flink (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-24 fjernes Bestyrelse: Hans Kurt Søndergaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-24 fjernes Direktion: Keld Skovfoged Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderhøj 16, 1., 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Torv 16, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-07 tilføjes Bestyrelse: Inge Søndergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-07 tilføjes Direktion: Helga Karen Nicolajsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-07 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET AF 1. NOVEMBER 1996 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-06 fjernes Navne: DANSK REVISION. STORE TORV 16. ÅRHUS. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-01-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-07 tilføjes Vedtægter: 2003-01-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-07 fjernes Binavne: REVISIONSFIRMAET SKOVFOGED OLSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB, JYSKERHVERVSSERVICE A/S, ERHVERVSSERVICEJYLLAND A/S, ERHVERVSSERVICE ØSTJYLLAND A/S, ERHVERVSSERVICE RANDERS A/S, E-SERVICE ØSTJYLLAND A/S, E-SERVICE ÅRHUS A/S, E-SERVICE RANDERS A/S, E-SERVICE DANMARK A/S, DANSKERHVERVSSERVICE ØSTJYLLAND A/S, DANSKERHVERVSSERVICE ÅRHUS A/S, DANSKERHVERVSSERVICE RANDERS A/S, DANSKERHVERVSSERVICE A/S, ADMINISTRATION ØSTJYLLAND A/S, ADMINISTRATION ÅRHUS A/S, ADMINISTRATION RANDERS A/S, ADMINISTRATION DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: aarhus@danskrevision.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-02-16 fjernes Binavne: ADMINIRATION DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: aarhus@danskrevision.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-03-25 fjernes Direktion: Carsten Kvist Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-04 tilføjes Bestyrelse: Hans Kurt Søndergaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-04 tilføjes Direktion: Keld Skovfoged Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-11-30 fjernes Revisor: REVISION GRØN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-14 tilføjes Navne: DANSK REVISION. STORE TORV 16. ÅRHUS. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-11-13 fjernes Navne: REVISIONSFIRMAET SKOVFOGED OLSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-11-13 fjernes Bestyrelse: True Drachmann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-13 fjernes Direktion: Keld Skovfoged Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-10-24 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Torv 16, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-10-21 tilføjes Bestyrelse: True Drachmann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-21 tilføjes Binavne: ADMINIRATION DANMARK A/S, REVISIONSFIRMAET SKOVFOGED OLSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB, JYSKERHVERVSSERVICE A/S, ERHVERVSSERVICEJYLLAND A/S, ERHVERVSSERVICE ØSTJYLLAND A/S, ERHVERVSSERVICE RANDERS A/S, E-SERVICE ØSTJYLLAND A/S, E-SERVICE ÅRHUS A/S, E-SERVICE RANDERS A/S, E-SERVICE DANMARK A/S, DANSKERHVERVSSERVICE ØSTJYLLAND A/S, DANSKERHVERVSSERVICE ÅRHUS A/S, DANSKERHVERVSSERVICE RANDERS A/S, DANSKERHVERVSSERVICE A/S, ADMINISTRATION ØSTJYLLAND A/S, ADMINISTRATION ÅRHUS A/S, ADMINISTRATION RANDERS A/S, ADMINISTRATION DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-21 tilføjes Direktion: Keld Skovfoged Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-10-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-21 tilføjes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-10-21 tilføjes Navne: REVISIONSFIRMAET SKOVFOGED OLSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-10-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-21 tilføjes Revisor: REVISION GRØN ApS, TPLG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-21 tilføjes Stiftere: Per Hastrup, Erik Foged Lund, Bjarne Nybo Stenager (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-21 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)