Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anton Jacobsen | 26.09.2024 | 19.05.2009 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gunnar Jensen | 01.04.2008 | 19.05.2009 | bestyrelse |
Kim Anders Jensen | 08.05.2006 | 19.05.2009 | bestyrelse |
Frank Egeløv Jørgensen | 08.05.2006 | 19.05.2009 | bestyrelse |
Per Tranberg Worup | 08.05.2006 | 19.05.2009 | bestyrelse |
Ole Baadsgaard | 08.05.2006 | 19.05.2009 | formand |
Lisbeth Kirstine Langgaard | 08.05.2006 | 18.03.2008 | bestyrelse |
Karl Ejner Østergaard | 26.09.2024 | 14.04.2004 | bestyrelse |
Mogens Mølbak | 26.09.2024 | 27.04.1994 | bestyrelse |
Kaj Hyldgaard | 26.09.2024 | 22.04.1993 | bestyrelse |
Sigmund Bisgaard | 26.09.2024 | 10.10.1991 | bestyrelse |
Niels Henning Bendtsen Aastrup | 26.09.2024 | 16.09.1991 | bestyrelse |
Karl Nøhr | 26.09.2024 | 21.12.1990 | bestyrelse |
Gunnar Jensen Madsen | 26.09.2024 | 14.11.1990 | bestyrelse |
Ole Pedersen | 26.09.2024 | 14.11.1990 | suppleant |
Gunnar Jensen Madsen | 26.09.2024 | 14.11.1990 | suppleant |