Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Svend Christensen | 18.09.2024 | 12.05.2005 | direktion |
Svend Erik Bach | 18.09.2024 | 16.05.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christen Hansen | 05.04.2004 | 12.05.2005 | bestyrelse |
Svend Eide Arvesen | 31.03.2003 | 12.05.2005 | bestyrelse |
Poul Rasmus Poulsen | 27.04.2000 | 25.03.2003 | bestyrelse |
Hans Jørgen Johnsen | 30.03.1998 | 12.05.2005 | bestyrelse |
Evard Bruun | 18.09.2024 | 12.05.2005 | bestyrelse |
Preben Jensen Holst | 18.09.2024 | 12.05.2005 | bestyrelse |
Poul Ulrik Søgaard-Hansen | 18.09.2024 | 30.03.2004 | bestyrelse |
Heine Hvitved Madsen | 18.09.2024 | 03.04.2000 | bestyrelse |
Asger Højmark | 18.09.2024 | 30.03.1998 | bestyrelse |
Aage Johannes Møller | 18.09.2024 | 23.05.1996 | bestyrelse |
Aksel Rasmussen | 18.09.2024 | 27.05.1993 | bestyrelse |
Egon Sørensen | 18.09.2024 | 16.05.1990 | bestyrelse |
Søren Erik Madsen | 18.09.2024 | 16.05.1990 | bestyrelse |