Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Navne | Vedtægter | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Tegningsregel | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2006-05-30 sletter virksomheden Ejerskaber: A. ENGGAARD HOLDING A/S. (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2011-12-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Tecta Invest A/S. (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2012-06-26 sletter virksomheden Ejerskaber: MV 5 ApS. (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2012-10-30 sletter virksomheden Ejerskaber: BMS Capital A/S. (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BMS Capital A/S. (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Tecta Invest A/S. (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-08-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Silva Baltica 1 ApS. (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2021-01-04 sletter virksomheden Ejerskaber: SKAKS A/S. (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2022-05-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sofiendalsvej 94, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Troldholm 8, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-13 tilføjes Binavne: JJE 68 ApS (Jens Enggaard Holding ApS) (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-13 tilføjes Navne: Jens Enggaard Holding ApS (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-12 fjernes Navne: JJE 68 ApS (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-13 tilføjes Vedtægter: 2020-11-13 (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Troldholm 8, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2020-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Marathonvej 5, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-05-25 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-05-25 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-05-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, industri og investering og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 260.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-26 tilføjes Legale ejere: Jens Jørgen Enggaard (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2012-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-26 tilføjes Vedtægter: 2012-06-26 (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2010-02-08 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2010-02-08 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-04 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-04 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-26 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marathonvej 5, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2020-06-04)
Den 1996-07-30 tilføjes Direktion: Jens Jørgen Enggaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-07-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-07-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-30 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-07-30 tilføjes Navne: JJE 68 ApS (offentliggjort 2020-11-13)
Den 1996-07-30 tilføjes Reelle ejere: Jens Jørgen Enggaard (offentliggjort 2017-10-12)
Den 1996-07-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1996-07-30 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-30 tilføjes Stiftere: Jens Jørgen Enggaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-07-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)