Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Esben Christensen | 14.10.1996 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bent Christensen | 14.10.1996 | 01.03.1998 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lisbeth Christensen | 03.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Mads Christensen | 28.10.2008 | bestyrelsesmedlem |
Esben Christensen | 14.10.1996 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Bendesgaard Hansen | 15.10.2004 | 03.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Klougart | 14.10.1996 | 03.08.2022 | formand |
Jørgen Illum Eskesen | 14.10.1996 | 28.10.2008 | bestyrelsesmedlem |
Søren Kristian Mønster Sørensen | 14.10.1996 | 25.10.1999 | bestyrelsesmedlem |
Bent Christensen | 14.10.1996 | 01.03.1998 | bestyrelsesmedlem |