Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carsten Due Steffensen | 04.11.1996 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Verner Nordholt | 04.11.1996 | 08.02.1999 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
William Vishof Steffensen | 24.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Due Steffensen | 14.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Maria Vishof Steffensen | 14.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Moulin Gruhl | 14.03.2016 | 24.06.2018 | bestyrelsesmedlem |