Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Formål | ||||
Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Navne | Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosensgade 12, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosensgade 12, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2003-07-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SYSTEM ESTATE A/S. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2009-04-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SYSTEM FRUGT ESTATE A/S. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2010-09-30 sletter virksomheden Ejerskaber: SYSTEM FRUGT HOLDING A/S. (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2012-03-01 sletter virksomheden Ejerskaber: EVENTYR INVEST A/S. (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2012-03-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CASABLANCA AARHUS ApS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2012-12-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EMSEN A/S. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2013-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: TRIOFRUGT HOLDING A/S. (offentliggjort 2021-12-27)
Den 2015-02-25 sletter virksomheden Ejerskaber: EVENTYR WORKS A/S. (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2016-06-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Aarhus City Hostel A/S. (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2017-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LANGELINIEPARKEN HOLDING A/S. (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2018-05-15 sletter virksomheden Ejerskaber: SYSTEM FRUGT A/S. (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-03-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JMT Nordic ApS. (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-07-19 sletter virksomheden Ejerskaber: OrbisCure ApS. (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2020-11-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Smiley ApS. (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2021-06-25 sletter virksomheden Ejerskaber: OrbisCure ApS. (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2024-03-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden efter direktionens skøn hermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-07-09 tilføjes Vedtægter: 2020-07-09 (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-03-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosensgade 12, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2011-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Blomstervej 8, 8381 Tilst (offentliggjort 2004-06-04)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-09-09 tilføjes Legale ejere: Jørgen Peter Danielsen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 1997-09-09 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Peter Danielsen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 1997-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blomstervej 8, 8381 Tilst (offentliggjort 2004-06-04)
Den 1997-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i SYSTEM FRUGT A/S. (offentliggjort 2020-07-10)
Den 1997-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 175.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Vedtægter: 1997-07-01 (offentliggjort 2020-07-10)
Den 1997-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandmarksvej 28, 8240 Risskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-02-01 tilføjes Navne: JØRGEN DANIELSEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-01-31 tilføjes Direktion: Jørgen Peter Danielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-01-31 fjernes Direktion: Steffen Ebdrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-01-31 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-31 fjernes Revisor: Poul Bak Revisionsfirma I/S Statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-31 fjernes Navne: JUT NR. 9617 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandmarksvej 28, 8240 Risskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-07-01 tilføjes Direktion: Steffen Ebdrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-07-01 tilføjes Navne: JUT NR. 9617 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-07-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1996-07-01 tilføjes Revisor: Poul Bak Revisionsfirma I/S Statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Stiftere: Steffen Ebdrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)