Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1999-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Skelmarksvej 11, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-10 fjernes Navne: AKTIESELSKABET M AF 15. JUNI 1999 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-12-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-10 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-10 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-10 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-16 fjernes Bestyrelse: Stig Olof Oscar Karlen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-16 fjernes Direktion: Kaj Gydesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-16 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET M AF 15. JUNI 1999 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-06-15 fjernes Navne: HOLDINGAKTIESELSKABET MUNKSJÖ (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-06-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med papirvarer, kontorartikler, emballage og dermed beslægtet varer, fabrikation af sådanne varer og at eje kapitalandele i selskaber inden for samme branche. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-15 tilføjes Vedtægter: 1999-06-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 tilføjes Bestyrelse: Kaj Gydesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 fjernes Bestyrelse: Ivar Handeland (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 tilføjes Direktion: Kaj Gydesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 fjernes Direktion: Ivar Handeland (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-11 tilføjes Bestyrelse: Ivar Handeland (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-11 fjernes Bestyrelse: Kaj Viberg Dolleris (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-11 tilføjes Direktion: Ivar Handeland (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-11 fjernes Direktion: Kaj Viberg Dolleris (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-30 tilføjes Bestyrelse: Kaj Viberg Dolleris (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-30 fjernes Bestyrelse: Jørgen Erik Sejr (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-30 tilføjes Direktion: Kaj Viberg Dolleris (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-30 fjernes Direktion: Jørgen Erik Sejr (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-21 tilføjes Navne: HOLDINGAKTIESELSKABET MUNKSJÖ (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-12-20 fjernes Navne: SCSK 3103 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-12-20 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Erik Sejr (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 fjernes Bestyrelse: Jens Jørgen Skytte (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Direktion: Jørgen Erik Sejr (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 fjernes Revisor: MUNGIS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skelmarksvej 11, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-07-01 tilføjes Bestyrelse: Jens Jørgen Skytte (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-07-01 tilføjes Navne: SCSK 3103 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Revisor: MUNGIS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)