Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bibranche | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-04-23 fjernes Binavne: TVILUM INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Elkær 12, 8882 Fårvang (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-20 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-10-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-20 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-20 fjernes Navne: MØBEL INVEST A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-04-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-20 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-20 fjernes Stiftere: Poul Kristiansen, Jan Kristiansen, Helle Detlefsen, Egon Kristiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-20 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-09-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-23 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-05 fjernes Bestyrelse: Egon Kristiansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-05 fjernes Direktion: Carl Helge Thomassen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-06-23 tilføjes Bestyrelse: Poul Kristiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-23 fjernes Bestyrelse: Carsten Tvede-Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-10-17 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-09-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive møbelindustri samt hermed beslægtet virksomhed, herunder helt eller delvist at eje andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-27 tilføjes Vedtægter: 2002-09-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-12 tilføjes Bestyrelse: Povl Christian Lütken Frigast (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-05 fjernes Bestyrelse: Povl Christian Lütken Frigast (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-05 tilføjes Bestyrelse: Finn Sehested (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-05 tilføjes Direktion: Carl Helge Thomassen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-08-25 tilføjes Kapital (Kapital): 61.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-25 fjernes Bestyrelse: Erik Mohr Mersing (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-25 fjernes Direktion: Egon Kristiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elkær 12, 8882 Fårvang (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Ege Alle 4, 8882 Fårvang (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-11 tilføjes Bestyrelse: Carsten Tvede-Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-11 fjernes Bestyrelse: Finn Sehested (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-08-31 fjernes Direktion: Villy Jørgen Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-12 tilføjes Bestyrelse: Kurt Bering Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-12 fjernes Bestyrelse: Carsten Tvede-Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-07 tilføjes Navne: MØBEL INVEST A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-11-06 fjernes Navne: TVILUM INVEST A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-11-06 tilføjes Bestyrelse: Svend Aage Koch-Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-06 fjernes Bestyrelse: Egon Kristiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-06 tilføjes Direktion: Villy Jørgen Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-06 fjernes Direktion: Poul Kristiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-06 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-28 tilføjes Binavne: TVILUM INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-02 tilføjes Navne: TVILUM INVEST A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-05-01 fjernes Navne: TVILUM INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-05-01 tilføjes Bestyrelse: Ludvig Hybschmann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-01 fjernes Bestyrelse: Anders Bjerre Lavesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ege Alle 4, 8882 Fårvang (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-10-07 tilføjes Bestyrelse: Anders Bjerre Lavesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-07 tilføjes Direktion: Poul Kristiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-10-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-07 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-07 tilføjes Navne: TVILUM INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-10-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-07 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-07 tilføjes Stiftere: Poul Kristiansen, Jan Kristiansen, Helle Detlefsen, Egon Kristiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-07 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)