Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kenneth Vraa | 16.01.2023 | adm. dir |
Jan Jørgensen | 07.02.2011 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Peter Kaadekilde Falck | 07.02.2011 | 31.12.2022 | adm. dir |
Peter Ekman | 01.11.2004 | 22.09.2005 | direktør |
Erik Knudsen | 31.07.1998 | 01.11.2004 | direktør |
Merete Schjøtt Knudsen | 31.07.1998 | 31.07.1998 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Nielsen | 01.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Bank-Mikkelsen | 14.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jens Christian Milo | 14.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Morten Bank-Mikkelsen | 14.05.2019 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Jørgensen | 14.05.2019 | 16.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Poul Bentsen | 31.03.2015 | 14.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Niels Christian Guldborg Larsen | 15.05.2012 | 14.05.2019 | formand |
Jørgen Schou | 15.05.2012 | 31.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Bech | 03.02.2011 | 15.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Berit Øibakken | 02.09.2010 | 15.05.2012 | formand |
Søren Christian Madsen | 22.09.2005 | 03.02.2011 | bestyrelsesmedlem |
Per Henriksen | 22.09.2005 | 26.03.2009 | bestyrelsesmedlem |
Arne Andersen | 22.09.2005 | 02.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
Jan Peter Kaadekilde Falck | 21.10.2004 | 31.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Erik Knudsen | 21.10.2004 | 02.09.2010 | formand |
Peter Ekman | 21.10.2004 | 22.09.2005 | bestyrelsesmedlem |
Nicolai Andreas Clausen | 21.10.2004 | 22.09.2005 | bestyrelsesmedlem |
Merete Schjøtt Knudsen | 21.10.2004 | 22.09.2005 | bestyrelsesmedlem |
Rikke Schjøtt | 01.09.2001 | 21.10.2004 | bestyrelsesmedlem |
Martin Mellerup | 31.07.1998 | 31.08.2001 | bestyrelsesmedlem |