Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Jeppe Fjord Ørskov | 04.10.1996 | |
Leif Krogh Jensen | 04.10.1996 | |
Ole Ørskov | 04.10.1996 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Jeppe Ørskov Holding ApS (CVR 42717096) | NORMAL | 21.04.2023 | 25,00-33,32% | 20,00 % |
Ole Ørskov Holding ApS (CVR 42717088) | NORMAL | 21.04.2023 | 25,00-33,32% | 20,00 % |
Jacob Ørskov Holding ApS (CVR 42717061) | NORMAL | 21.04.2023 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Jeppe Ørskov Holding ApS (CVR 42717096) | 20.09.2021 | 20.04.2023 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Ole Ørskov Holding ApS (CVR 42717088) | 20.09.2021 | 20.04.2023 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Jacob Ørskov Holding ApS (CVR 42717061) | 20.09.2021 | 20.04.2023 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Ørskov Holding ApS (CVR 39771683) | 01.11.2019 | 19.09.2021 | 100,00% | 100,00 % |
Ole Ørskov | 01.10.2019 | 01.11.2019 | 5,00-9,99% | 5,00 % |
Jeppe Fjord Ørskov | 01.10.2019 | 01.11.2019 | 5,00-9,99% | 5,00 % |
Ørskov Holding ApS (CVR 39771683) | 21.06.2018 | 31.10.2019 | 66,67-89,99% | 66,67 % |
Ole Ørskov Holding ApS (CVR 39771691) | 21.06.2018 | 30.06.2019 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Ole Ørskov | 04.10.1996 | 21.06.2018 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Jeppe Fjord Ørskov | 04.10.1996 | 21.06.2018 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Videbæk Mose Vindkraft I/S (CVR 34756074) | Aktiv | 01.01.2022 | 0,00-4,99% | 0,00-4,99% |
DAN LET AF 2013 ApS (CVR 35406034) | NORMAL | 05.10.2018 | 10,00-14,99% | 10,00-14,99% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Videbæk Mose Vindkraft I/S (CVR 34756074) | Aktiv | 01.10.2014 | 30.12.2021 | 0,00-4,99% | 0,00-4,99% |
DAN LET AF 2013 ApS (CVR 35406034) | NORMAL | 26.06.2013 | 04.10.2018 | 5,00-9,99% | 5,00-9,99% |