Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ib Konrad Jensen | 06.03.1997 | 08.08.2006 | direktion |
Victor Christoffersen | 01.09.1996 | 06.03.1997 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ib Konrad Jensen | 21.08.2000 | 25.06.2003 | bestyrelse |
Mogens Damgaard | 28.11.1997 | 21.08.2000 | bestyrelse |
Poul Holm Andreasen | 31.03.1997 | 25.06.2003 | bestyrelse |
Ejvind Sandal | 31.03.1997 | 25.06.2003 | formand |
Jens Carsten Nielsen | 31.03.1997 | 19.08.1998 | bestyrelse |
Hans Henrik Bøving | 06.03.1997 | 21.08.2000 | næstformand |
Ib Konrad Jensen | 06.03.1997 | 31.03.1997 | bestyrelse |
Michael Vinther | 06.03.1997 | 31.03.1997 | formand |