Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Overdrevsvej 24, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 1999-01-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-24 fjernes Navne: LINCA TRANSPORT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2008-09-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 fjernes Revisor: Larsole Emil Villiam Fliisgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2002-03-15)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overdrevsvej 24, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Overdrevsvej 24, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2000-01-20)
Den 2006-02-23 fjernes Direktion: Jens Grønlund Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overdrevsvej 24, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2000-01-20)
Den 1999-10-01 tilføjes Direktion: Jens Grønlund Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 fjernes Direktion: Ingvar Dehli (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, finansiering og rådgivning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Revisor: Larsole Emil Villiam Fliisgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 fjernes Revisor: Lars Rose (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 tilføjes Vedtægter: 1999-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Malmmosevej 51, st., 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-01-13 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1999-01-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-16 tilføjes Revisor: Lars Rose (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-16 fjernes Revisor: A/S REVISION 38 NR. 1345 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2002-03-15)
Den 1998-09-30 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-10-08 tilføjes Revisor: A/S REVISION 38 NR. 1345 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-08 fjernes Revisor: Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-02 tilføjes Navne: LINCA TRANSPORT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-03-01 fjernes Navne: VICH 4764 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-03-01 tilføjes Direktion: Ingvar Dehli (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-01 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Malmmosevej 51, st., 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-09-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-09-01 tilføjes Navne: VICH 4764 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Revisor: Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)