Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Gorm Mandsberg | 03.01.2017 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dennis Hindsberg | 01.03.2015 | 03.01.2017 | adm. dir |
Klaus Kongsted Andersen | 26.02.1997 | 01.03.2015 | direktør |
Victor Christoffersen | 01.09.1996 | 26.02.1997 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ulf Munkedal | 18.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jens Thonke | 15.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Vilhelm Løvenørn Bardenfleth | 26.06.2014 | formand |
Jacob Herbst | 01.08.1997 | bestyrelsesmedlem |
Gorm Mandsberg | 26.02.1997 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Klaus Kongsted Andersen | 26.02.1997 | 15.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Torben Herbst | 26.02.1997 | 01.08.1997 | bestyrelsesmedlem |