Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 13, 1256 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-03 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-03 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET FREDERIKSBORGGADE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2009-12-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-03 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-03 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-31 fjernes Direktion: Ernst Michaelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-24 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-24 fjernes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-24 fjernes Direktion: Carl Ejler Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 13, 1256 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborggade 34, 2., 1360 København K (offentliggjort 2004-12-15)
Den 2004-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborggade 34, 2., 1360 København K (offentliggjort 2004-12-15)
Den 2004-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 6, 2., 1112 København K (offentliggjort 2000-08-18)
Den 2000-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 6, 2., 1112 København K (offentliggjort 2000-08-18)
Den 2000-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 14-16, 1051 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-01-03 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET FREDERIKSBORGGADE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-01-02 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 4384 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-12-19 tilføjes Direktion: Carl Ejler Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje ejendommen Frederiksborggade 32 m.fl., København (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Vedtægter: 1996-12-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 14-16, 1051 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-09-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-09-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 4384 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)