Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2000-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Dragør Stationsplads 3, 2791 Dragør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-07 fjernes Direktion: Mads Winther Rademacher (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-07 fjernes Navne: JUCASU DK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-04-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 fjernes Revisor: BJERRE-POULSEN & PARTNERE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-09 tilføjes Navne: JUCASU DK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-01-08 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 4376 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-01-08 tilføjes Direktion: Mads Winther Rademacher (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-08 fjernes Direktion: Kenneth Amstrup Willer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er erhvervelse, besiddelse, udlejning og eventuelt salg af faste ejendomme samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-08 tilføjes Vedtægter: 1998-01-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-14 tilføjes Revisor: BJERRE-POULSEN & PARTNERE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-16 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-23 tilføjes Direktion: Kenneth Amstrup Willer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-23 fjernes Direktion: Jens Blicher Schmidt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-10 tilføjes Direktion: Jens Blicher Schmidt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-10 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-10 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-10 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dragør Stationsplads 3, 2791 Dragør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-09-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-09-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 4376 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)