Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Navne | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Direktion | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-06-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-06-26 fjernes Revisor: Barrett revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2023-06-27)
Den 1996-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Luma Landmarks A/S. (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2013-08-26 sletter virksomheden Ejerskaber: EC MEDIA ApS. (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2016-05-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HOUSE ETC ApS. (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Luma Media ApS. (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-13 tilføjes Revisor: Barrett revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2022-06-13 fjernes Revisor: PKF Borup ApS (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-06-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ottilia Jacobsens Plads 9, 3. th., 1799 København V (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2022-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Ejbyvej 151, 2610 Rødovre (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-06-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ejbyvej 151, 2610 Rødovre (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2016-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Ejbyvej 151, 2610 Rødovre (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ejbyvej 151, 2610 Rødovre (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2015-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Ejbyvej 151, 2610 Rødovre (offentliggjort 2015-02-03)
Den 2014-09-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fabrikation og handel, investering i fast ejendom, aktier, obligationer og andre værdipapirer, samt anden efter direktionens skøn hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-22 tilføjes Vedtægter: 2014-09-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-26 tilføjes Revisor: PKF Borup ApS (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2011-09-02 fjernes Revisor: INTERREVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-23 tilføjes Revisor: INTERREVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-23 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-21 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-21 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ejbyvej 151, 2610 Rødovre (offentliggjort 2015-02-03)
Den 2007-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Almindingen 12, 2870 Dyssegård (offentliggjort 2007-01-17)
Den 2007-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Almindingen 12, 2870 Dyssegård (offentliggjort 2007-01-17)
Den 2007-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Baunegårdsvej 2, 1. tv., 2820 Gentofte (offentliggjort 2000-04-13)
Den 2000-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baunegårdsvej 2, 1. tv., 2820 Gentofte (offentliggjort 2000-04-13)
Den 2000-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Baunegårdsvej 2, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-01-16 tilføjes Navne: NYBIB 97 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-01-15 fjernes Navne: ApS KBIL 38 NR. 2090 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Direktion: Bibi Tromholt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-12-19 fjernes Direktion: Ulf Svejgaard Poulsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-12-19 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baunegårdsvej 2, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-09-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-09-01 tilføjes Direktion: Ulf Svejgaard Poulsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-09-01 tilføjes Legale ejere: Bibi Tromholt (offentliggjort 2017-11-02)
Den 1996-09-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 38 NR. 2090 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-09-01 tilføjes Reelle ejere: Bibi Tromholt (offentliggjort 2017-11-02)
Den 1996-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-27)
Den 1996-09-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Stiftere: ANPARTSSELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)