Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2000-02-11 fjernes Bestyrelse: Jørgen Poulsen Dannesboe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-30 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 2, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 fjernes Bestyrelse: Jan Peter Seeberg Erlund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 fjernes Direktion: Jytte Sederholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-10-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af luftfartøjer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 fjernes Interessenter: COPENHAGEN REEFERS A/S, ARMADA BULK CARRIERS A/S (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-12-31 fjernes Navne: ARMADA AIR I/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 fjernes Revisor: REVISORFÆLLESSKABET. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-17 tilføjes Bestyrelse: Jan Peter Seeberg Erlund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-17 fjernes Bestyrelse: Søren Hahnemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-17 tilføjes Direktion: Jytte Sederholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-17 fjernes Direktion: Henrik Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-02-13 tilføjes Navne: ARMADA AIR I/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-02-12 fjernes Navne: INTERESSENTSKABET V/ARMADA BULK CARRIERS A/S OG COPENHAGEN REEFERS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-01-31 tilføjes Formål: Interessentskabets formål er at drive transport-, rederi- og skibsfartsvirksomhed af enhver art, handel, agenturvirksomhed og finansiering i såvel indland som udland efter bestyrelsens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af et bestyrelsesmedlem alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-31 tilføjes Vedtægter: 1997-01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-02 tilføjes Bestyrelse: Søren Hahnemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-02 tilføjes Direktion: Henrik Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-02 tilføjes Interessenter: COPENHAGEN REEFERS A/S, ARMADA BULK CARRIERS A/S (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1996-10-02 tilføjes Revisor: REVISORFÆLLESSKABET. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 2, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-10-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-27 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af luftfartøjer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-09-27 tilføjes Navne: INTERESSENTSKABET V/ARMADA BULK CARRIERS A/S OG COPENHAGEN REEFERS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-09-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-27 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)