Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ulrik Fournais | 06.09.2006 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Jan Fournais | 05.08.1996 | 06.09.2006 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Jan Fournais | 09.07.2020 | formand |
Ulrik Fournais | 11.10.2006 | bestyrelsesmedlem |
Helle Fournais | 05.08.1996 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Jan Fournais | 14.02.2019 | 08.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Ulrik Mikael Bernhoft | 08.03.2013 | 14.02.2019 | formand |
Bertil Jacobi | 05.08.1996 | 08.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
Peter Jan Fournais | 05.08.1996 | 11.10.2006 | bestyrelsesmedlem |