Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Direktion | Første regnskabsperiode | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-15 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-12-15 fjernes Revisor: CR STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-12-15)
Den 1999-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: TOLDBODGADE 36 A I/S. (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2013-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MANTRA A/S. (offentliggjort 2015-06-06)
Den 2020-10-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-04-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og investerings- virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-03 tilføjes Navne: IMAGINE COMMUNICATION ApS (offentliggjort 2012-04-17)
Den 2012-04-02 fjernes Navne: GOTH INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-03 tilføjes Vedtægter: 2012-04-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2012-04-12)
Den 2012-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-04 tilføjes Revisor: CR STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2007-10-04 fjernes Revisor: JF REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Olgasvej 33, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Olgasvej 33, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2005-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-09 tilføjes Revisor: JF REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-09 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-25 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-25 fjernes Revisor: MIDTGAARD & HUBERTZ. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Olgasvej 33, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-07-01 tilføjes Direktion: Hans-Henrik Goth (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-07-01 tilføjes Legale ejere: Hans-Henrik Goth (offentliggjort 2015-06-06)
Den 1996-07-01 tilføjes Navne: GOTH INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-07-01 tilføjes Reelle ejere: Hans-Henrik Goth (offentliggjort 2017-09-11)
Den 1996-07-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1996-07-01 tilføjes Revisor: MIDTGAARD & HUBERTZ. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Stiftere: Hans-Henrik Goth (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)