Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Herman Bent Ewert(virk.: 8) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 62,50 % | 75,00 % | 75,00 % | 87,50 % |
Pct. | 62,50 % | 75,00 % | 75,00 % | 87,50 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Ole Collstrup(virk.: 38) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Aksel Christensen(virk.: 40) | 0 % | 0 % | 0 % | 33,33 % |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 17,09 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Herman Bent Ewert |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Ole Collstrup | 20.02.2024 | Klausdalsbrovej 213, 2860 Søborg |
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
DOS DANISH OFFSHORE SERVICE ApS | 19530833 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
30.12.2004 | 59,65 (km) | Kondrupvej 4, 3250 Gilleleje | Mynstersvej 3, 1827 Frederiksberg C |
11.03.2010 | 23,93 (km) | Mynstersvej 3, 1827 Frederiksberg C | Blokken 90, 3460 Birkerød |
14.11.2018 | 23,41 (km) | Blokken 90, 3460 Birkerød | Jacobys Alle 12, 1806 Frederiksberg C |
21.03.2024 | 402,12 (km) | Jacobys Alle 12, 1806 Frederiksberg C | Resenvej 81, 7800 Skive |
DOS DANISH OFFSHORE SERVICE ApS. |
Sidst opdateret den 18.03.2015 og angivet som gældende fra 25.08.1999 (9173 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
do salg og service | 21749133 |
Dos Amigos I/S | 43200976 |
Dos Commas ApS | 44075741 |
DOSConsult | 32121802 |
DOS DANISH OFFSHORE SERVICE ApS | 19530833 |
Dose Andersen Kiropraktik ApS | 37876224 |
Dose Audiovisuel/Niels Dose | 32921450 |
Dose Auto v/Preben Dose | 21038571 |
Dose Bilpleje | 35566074 |
DOSE BRODERI OG TEKSTILTRYK ApS | 31301165 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Herman Bent Ewert(virk.: 8) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Pct. | 13 % | 0 % | 0 % | 88 % | 0 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Ole Collstrup(virk.: 38) Ikke aktiv i virksomheden. | 9 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 |
Aksel Christensen(virk.: 40) Ikke aktiv i virksomheden. | 10 | 0 | 0 | 10 | 19 | 1 |
Sum | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Pct. | 24 % | 0 % | 1 % | 31 % | 41 % | 3 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Herman Bent Ewert(virk.: 8) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 5 | 6 | 0 | 3 |
Pct. | 36 % | 43 % | 0 % | 21 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Ole Collstrup(virk.: 38) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 37 |
Aksel Christensen(virk.: 40) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 2 | 1 | 38 |
Sum | 0 | 2 | 2 | 75 |
Pct. | 0 % | 3 % | 3 % | 95 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |