Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Bornefeldt Clausen | 04.06.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Lennart Sørensen | 26.02.2019 | 04.06.2019 | direktør |
Klaus Sloth Petersen | 02.03.2009 | 26.02.2019 | direktør |
Lasse Søndergaard Wehlast | 23.05.2008 | 02.03.2009 | direktør |
Klaus Pedersen | 16.01.2002 | 23.05.2008 | direktør |
Mogens Rokkjær Jensen | 26.09.1996 | 16.01.2002 | direktør |