Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Merete Geisel Trojel-Hansen | 20.01.1997 | 23.10.2012 | direktion |
Leif Staal | 26.08.1996 | 20.01.1997 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Merete Geisel Trojel-Hansen | 12.04.1999 | 25.11.2003 | bestyrelse |
Erik Johansen | 12.04.1999 | 25.11.2003 | bestyrelse |
Jan Walle | 20.01.1997 | 25.11.2003 | bestyrelse |
Søren Torp Andersen | 20.01.1997 | 25.11.2003 | formand |
Ove Arne Andersen | 20.01.1997 | 12.04.1999 | bestyrelse |
Steen Immanuel Løvschal | 20.01.1997 | 12.04.1999 | bestyrelse |
Eva Nilsson | 20.01.1997 | 12.04.1999 | bestyrelse |