Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Peter Andersen | 20.12.1996 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Leif Staal | 26.08.1996 | 20.12.1996 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Bak Jensen | 07.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Maria Lund Jensen | 19.01.2009 | bestyrelse |
Lars Peter Andersen | 20.12.1996 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Enggaard | 20.12.1996 | 07.09.2016 | bestyrelse |
Jens Otto Jensen | 20.12.1996 | 19.01.2009 | bestyrelse |
Claus Erik Mortensen | 20.12.1996 | 25.05.1998 | bestyrelse |