Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Bibranche | Hovedbranche | Interessenter | ||||
Navne | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse |
Den 2020-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygvej 5, 4220 Korsør (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-12-31 fjernes Bibranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-12-31 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-12-31 fjernes Interessenter: Lars Byberg (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-12-31 fjernes Navne: Byberg (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-12-31 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-08-21 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2018-08-20 fjernes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygvej 5, 4220 Korsør (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2018-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Udsigten 8, 2. th., 6880 Tarm (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-12-15 tilføjes Bibranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2015-12-14 fjernes Bibranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Udsigten 8, 2. th., 6880 Tarm (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2015-12-01 tilføjes Navne: Byberg (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2015-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Udsigten 4, 1. tv., 6880 Tarm (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-11-30 fjernes Navne: AgroFora (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Udsigten 4, 1. tv., 6880 Tarm (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2014-05-01 tilføjes Bibranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2014-05-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2014-05-01 tilføjes Navne: AgroFora (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2014-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Udsigten 4, 1. tv., 6880 Tarm (offentliggjort 2014-06-03)
Den 2014-04-30 fjernes Hovedbranche: Dyrkning af andre etårige afgrøder (offentliggjort 2014-06-03)
Den 2014-04-30 fjernes Navne: BYBERG V/LARS BYBERG (offentliggjort 2014-06-03)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Udsigten 4, 1. tv., 6880 Tarm (offentliggjort 2014-06-03)
Den 2011-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skærbækvej 4, 6880 Tarm (offentliggjort 2006-12-27)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af andre etårige afgrøder (offentliggjort 2014-06-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Agerbrug i øvrigt (offentliggjort 2007-08-02)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skærbækvej 4, 6880 Tarm (offentliggjort 2006-12-27)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Agerbrug i øvrigt (offentliggjort 2007-08-02)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skærbækvej 4, 6880 Tarm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden kvægavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 1996-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skærbækvej 4, 6880 Tarm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-08-01 tilføjes Hovedbranche: Anden kvægavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-08-01 tilføjes Interessenter: Lars Byberg (offentliggjort 2021-01-20)
Den 1996-08-01 tilføjes Navne: BYBERG V/LARS BYBERG (offentliggjort 2014-06-03)
Den 1996-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2021-01-20)