Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2000-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Knarreborgvej 19, 2770 Kastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-21 fjernes Direktion: Jan Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-09-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-21 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-21 fjernes Navne: DANSK HANDEL- OG TRANSPORTCENTER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-21 fjernes Revisor: Hans Christian Beier (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-21 fjernes Stiftere: Thorsten Stephan Christiansen, Jan Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-09-18 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knarreborgvej 19, 2770 Kastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-09-09 tilføjes Direktion: Jan Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og transportvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-09-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-09 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-09-09 tilføjes Navne: DANSK HANDEL- OG TRANSPORTCENTER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-09-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-09 tilføjes Revisor: Hans Christian Beier (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-09 tilføjes Stiftere: Thorsten Stephan Christiansen, Jan Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-09 tilføjes Vedtægter: 1996-09-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)