Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bent Eiland | 05.09.1961 | direktion |
Ib Eiland | 05.09.1961 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anita Møller Harpsøe | 28.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Bent Eiland | 05.09.1961 | bestyrelse |
Peter Bardram Egemar | 05.09.1961 | bestyrelse |
Ib Eiland | 05.09.1961 | bestyrelse |
Ebbe Rye Petersen | 05.09.1961 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lisbeth Friberg | 27.05.2008 | 14.10.2020 | bestyrelse |
Lars Harpsøe | 05.09.1961 | 28.05.2014 | bestyrelse |
Gunnar Rudolph Olver | 05.09.1961 | 27.05.2008 | bestyrelse |