Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Svend Holst | 01.09.1995 | 20.04.2004 | direktion |
Christian Hestbek Holst Andersen | 01.09.1995 | 08.08.1996 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Agnete Holst | 01.05.2002 | 20.04.2004 | bestyrelse |
Svend Holst | 01.09.1995 | 20.04.2004 | bestyrelse |
Wayne Emil Jensen | 01.09.1995 | 20.04.2004 | bestyrelse |
Christian Hestbek Holst Andersen | 01.09.1995 | 01.05.2002 | bestyrelse |