Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2000-11-20 fjernes Binavne: BOEL - ALT TIL LEG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Muslingevej 34, 8250 Egå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-14 fjernes Bestyrelse: Finn Per Ove Løkkegaard-Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-14 fjernes Direktion: Jørn Boel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-14 fjernes Navne: BOEL ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-14 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-14 fjernes Stiftere: Jørn Boel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-17 tilføjes Bestyrelse: Finn Per Ove Løkkegaard-Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed, herunder køb og salg af legetøj, særligt til institutioner, samt import og eksport af legetøj og legeartikler. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-17 tilføjes Vedtægter: 1998-08-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-11 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-11 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 403.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Muslingevej 34, 8250 Egå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-06-25 tilføjes Binavne: BOEL - ALT TIL LEG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-25 tilføjes Direktion: Jørn Boel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-06-25 tilføjes Navne: BOEL ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-06-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-25 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-25 tilføjes Stiftere: Jørn Boel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)