Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse |
Den 2008-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Drosselvej 35, 6880 Tarm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-10 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-10 fjernes Navne: VESTERHAVET INVEST A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-10 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-10 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-10 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-10 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 fjernes Bestyrelse: Svend Holst (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 fjernes Direktion: Svend Holst (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2002-10-29)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drosselvej 35, 6880 Tarm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Drosselvej 35, 6880 Tarm (offentliggjort 2004-05-25)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-10-17 tilføjes Bestyrelse: Robert Burnetter (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-10 fjernes Bestyrelse: Wayne Emil Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-08-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og besidde formuegenstande og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-24 tilføjes Kapital (Kapital): 16.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-24 tilføjes Vedtægter: 2004-08-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drosselvej 35, 6880 Tarm (offentliggjort 2004-05-25)
Den 2004-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Skjernvej 52, 6880 Tarm (offentliggjort 2002-06-04)
Den 2004-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 15.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-20 tilføjes Navne: VESTERHAVET INVEST A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-19 fjernes Navne: VESTERHAVET INVEST II A/S (offentliggjort 2002-05-21)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-08-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2002-10-29)
Den 2002-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2002-10-29)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skjernvej 52, 6880 Tarm (offentliggjort 2002-06-04)
Den 2002-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Drosselvej 35, 6880 Tarm (offentliggjort 2002-05-21)
Den 2002-06-04 tilføjes Direktion: Svend Holst (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-04 fjernes Direktion: Bent Toft Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2002-10-29)
Den 2002-05-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af håndværktøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drosselvej 35, 6880 Tarm (offentliggjort 2002-05-21)
Den 2002-05-01 tilføjes Bestyrelse: Agnete Holst (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-01 fjernes Bestyrelse: Christian Hestbek Holst Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-01 tilføjes Navne: VESTERHAVET INVEST II A/S (offentliggjort 2002-05-21)
Den 2002-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Tværvej 30, 6880 Tarm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-30 fjernes Navne: B&J ROCKET RASP A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-03-02 tilføjes Direktion: Bent Toft Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-02 fjernes Direktion: Svend Holst (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-08-06 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tværvej 30, 6880 Tarm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-05-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-14 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af håndværktøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-05-14 tilføjes Navne: B&J ROCKET RASP A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-05-14 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-14 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-14 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-05-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-01 tilføjes Bestyrelse: Christian Hestbek Holst Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-01 tilføjes Direktion: Svend Holst (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-01 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers I/S (offentliggjort 2015-02-09)