Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Klaus Fristrup | 20.08.2019 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Klaus Fristrup | 01.07.1996 | 16.08.2019 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Githa Karen Elsborg | 20.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Fristrup | 20.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Mathias Elsborg Fristrup | 20.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mathias Elsborg Fristrup | 28.02.2012 | 16.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Kjeld Fristrup | 01.05.2006 | 28.02.2012 | bestyrelsesmedlem |
Githa Karen Elsborg | 28.05.1999 | 16.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Fristrup | 28.05.1999 | 16.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Agnes Fristrup | 28.05.1999 | 01.05.2006 | bestyrelsesmedlem |