Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | Navne | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse |
Den 2020-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Gøgevang 16, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-15 fjernes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-15 fjernes Interessenter: Lars Iversen (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-15 fjernes Navne: LIV CONSULT V/LARS IVERSEN (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-15 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gøgevang 16, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2005-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Tagensvej 55, 4. tv., 2200 København N (offentliggjort 2005-08-22)
Den 2005-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tagensvej 55, 4. tv., 2200 København N (offentliggjort 2005-08-22)
Den 2005-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrelundparken 7, 6760 Ribe (offentliggjort 2005-08-15)
Den 2001-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrelundparken 7, 6760 Ribe (offentliggjort 2005-08-15)
Den 2001-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Jeppes Allé 15, 2400 København NV (offentliggjort 2001-10-03)
Den 1996-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jeppes Allé 15, 2400 København NV (offentliggjort 2001-10-03)
Den 1996-10-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-10-01 tilføjes Interessenter: Lars Iversen (offentliggjort 2020-05-15)
Den 1996-10-01 tilføjes Navne: LIV CONSULT V/LARS IVERSEN (offentliggjort 2020-05-15)
Den 1996-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2020-05-15)