Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1999-04-16 fjernes Navne: TENS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-15 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Tornelundsvej 49, 4690 Haslev (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-15 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 fjernes Direktion: Bjarne Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 fjernes Revisor: Henning Suhr (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-02 tilføjes Navne: TENS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-01 fjernes Navne: PENS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-01 tilføjes Direktion: Bjarne Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-01 fjernes Direktion: Laust Bjørnskov Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-01 tilføjes Vedtægter: 1998-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-24 tilføjes Revisor: Henning Suhr (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-02 fjernes Revisor: Steen Koch (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-28 tilføjes Navne: PENS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-27 fjernes Navne: PBH 25.079 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-19 tilføjes Direktion: Laust Bjørnskov Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-19 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-19 tilføjes Revisor: Steen Koch (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-19 fjernes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tornelundsvej 49, 4690 Haslev (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Navne: PBH 25.079 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)