Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Nybo | 14.08.1996 | 03.09.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Falck Nybo | 28.06.2014 | 30.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Lars Nybo | 28.06.2014 | 30.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jytte Falck Nybo | 28.06.2014 | 30.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Hanne Falck Nybo | 28.06.2014 | 30.06.2016 | bestyrelsesmedlem |