Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Hovedbranche | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-26 tilføjes Binavne: BAK Handel ApS, BAK Event ApS (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-10-23 tilføjes Vedtægter: 2020-10-23 (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-23 tilføjes Legale ejere: ALVA ApS (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-23 tilføjes Navne: BAK Værktøj ApS (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-22 fjernes Navne: ALVA ApS (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-23 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Alva Kjær (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-22 fjernes Reelle ejere: Bjarne Alva Kjær (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-23 tilføjes Vedtægter: 2020-03-23 (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-03-23 fjernes Binavne: BAK VÆRKTØJ ApS (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-01-16 fjernes Legale ejere: BJARNE KJÆR HOLDING ApS (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stamholmen 71-73, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Stamholmen 71-73, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stamholmen 71-73, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Stamholmen 71-73, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-12 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-10-12 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stamholmen 71-73, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2016-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Stamholmen 71-73, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2016-09-09)
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-04-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med varer og ydelser, investering på de finansielle markeder samt optage lån til køb af værdipapirer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-18 tilføjes Navne: ALVA ApS (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2012-04-17 fjernes Navne: BAK VÆRKTØJ ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-18 tilføjes Vedtægter: 2012-04-18 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2011-12-31 tilføjes Legale ejere: BJARNE KJÆR HOLDING ApS (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Alva Kjær (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2010-09-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2010-09-29 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ (offentliggjort 2003-01-13)
Den 2006-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 fjernes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-01 tilføjes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-01 fjernes Revisor: BALTZER ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ (offentliggjort 2003-01-13)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-02-11 fjernes Binavne: PEPS DANMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-03-17 tilføjes Revisor: BALTZER ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-17 fjernes Revisor: Ernst Henrik Baltzer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stamholmen 71-73, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2016-09-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Binavne: PEPS DANMARK ApS, BAK VÆRKTØJ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Direktion: Bjarne Alva Kjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-07-01 tilføjes Navne: BAK VÆRKTØJ ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1996-07-01 tilføjes Revisor: Ernst Henrik Baltzer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Stiftere: Thomas Sindal Bech, Bjarne Alva Kjær (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)