Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Rousing Brix | 30.11.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Korreborg | 11.06.1996 | 30.11.2019 | direktør |
Peter Huuse Sørensen | 11.06.1996 | 02.09.1996 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Benjamin Bech Jensen | 04.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Søren Rousing Brix | 04.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Niels Christian Sloth | 04.12.2018 | formand |
Flemming Bak | 03.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Harry Jensen | 10.12.2013 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Lynghøj | 10.12.2013 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Halkjær Rasmussen | 01.05.1999 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kenneth William Crowther Lee | 03.04.2018 | 04.12.2018 | formand |
Bibi Overgaard Viftrup | 08.12.2015 | 04.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth William Crowther Lee | 02.04.2014 | 02.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Bibi Overgaard Viftrup | 10.12.2013 | 02.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Kim Rasmussen | 09.12.2010 | 12.12.2013 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Langtoft Byrsing | 23.03.2010 | 10.12.2013 | bestyrelsesmedlem |
Per Thisted | 11.09.2007 | 09.12.2010 | bestyrelsesmedlem |
Peter Dreyer Skogstad | 13.12.2005 | 10.12.2013 | bestyrelsesmedlem |
Harry Jensen | 13.12.2005 | 23.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
Steen Ole Panduro Knudsen | 09.03.2004 | 11.09.2007 | bestyrelsesmedlem |
Jens Jørn Nielsen | 28.11.2002 | 13.12.2005 | bestyrelsesmedlem |
Gert Søstrøm Kortegaard | 08.03.2002 | 13.12.2005 | bestyrelsesmedlem |
Niels Christian Sloth | 09.02.2001 | 03.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Runeborg Sørensen | 09.02.2001 | 09.03.2004 | bestyrelsesmedlem |
Tom Carlsen | 09.02.2001 | 28.11.2002 | bestyrelsesmedlem |
Tommy Richard Jensen | 25.02.1998 | 09.02.2001 | bestyrelsesmedlem |
Gert Søstrøm Kortegaard | 25.11.1997 | 01.05.1999 | bestyrelsesmedlem |
Harry Jensen | 10.12.1996 | 25.02.1998 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Bak | 11.06.1996 | 02.04.2018 | formand |
Lars Korreborg | 11.06.1996 | 08.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Holger Rodahl Thisted | 11.06.1996 | 08.03.2002 | bestyrelsesmedlem |
Poul Erik Sørensen | 11.06.1996 | 25.11.1997 | bestyrelsesmedlem |
Helge Bach | 11.06.1996 | 10.12.1996 | næstformand |