Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
René Hans Wittendorff | 04.09.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Inge Wittendorff | 10.07.2015 | 04.09.2023 | direktør |
Lars Christen Frederiksen | 21.01.2002 | 10.07.2015 | direktør |
Henning Nørgaard Blaabjerg | 30.04.1997 | 21.01.2002 | direktør |
Lars Christen Frederiksen | 15.08.1996 | 30.04.1997 | direktør |