Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1998-06-08 fjernes Navne: KOPISERVICE HERLEV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-04 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Symfonivej 15, ST., 2730 Herlev (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-04 fjernes Bestyrelse: Jan Torben Kjær (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-04 fjernes Direktion: Hans Christian Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-07-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-04 fjernes Revisor: Bengt Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-04 fjernes Stiftere: Karsten Andersen, KJÆR HOLDING ApS, John Manly Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-01 tilføjes Direktion: Hans Christian Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-01 fjernes Direktion: Michael Helmuth Willadsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er kopieringsvirksomhed og grafisk virksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-23 tilføjes Vedtægter: 1997-05-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-02 tilføjes Kapital (Kapital): 128.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Symfonivej 15, ST., 2730 Herlev (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-26 tilføjes Bestyrelse: Jan Torben Kjær (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-26 tilføjes Direktion: Michael Helmuth Willadsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-07-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-26 tilføjes Navne: KOPISERVICE HERLEV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-26 tilføjes Revisor: Bengt Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-26 tilføjes Stiftere: Karsten Andersen, KJÆR HOLDING ApS, John Manly Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)