Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Direktion | Bestyrelse | ||||
Revisor | Hvidhvask | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | ||||
Binavne | Revision fravalgt | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-31 tilføjes Reelle ejere: Simon Christensen (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2023-12-31 fjernes Reelle ejere: Torben Herman Christensen, Torben Herman Christensen (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2023-12-30 fjernes Reelle ejere: Simon Christensen (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2023-12-07 tilføjes Direktion: Teddy Folmer (direktør) (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-07 fjernes Direktion: Gustav Jakobsen (direktør) (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-05-22 tilføjes Bestyrelse: Simon Christensen (formand) (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2023-05-22 fjernes Bestyrelse: Hans Panny Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2023-05-21 fjernes Bestyrelse: Torben Herman Christensen (formand) (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2023-05-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-30 tilføjes Reelle ejere: Simon Christensen, Torben Herman Christensen (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2022-10-29 fjernes Reelle ejere: Torben Herman Christensen (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-03-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-01 fjernes Revisor: Ejendommen Bredgade 39, Kalundborg v/Steffen Møller Jensen (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-05-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2016-03-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-11-01 tilføjes Kontaktoplysninger: schultzpartner@schultzshipping.dk (offentliggjort 2014-10-16)
Den 2014-01-01 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2013-12-17)
Den 2013-12-31 fjernes Hovedbranche: Skibsmæglere (offentliggjort 2013-12-17)
Den 2013-12-09 tilføjes Binavne: THORSØE SHIPPING ApS, JS AF 14.11.2003 ApS, J. THORSØE SHIPPING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-03 fjernes Binavne: THORSØE SHIPPING A/S, J. THORSØE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-12-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive skibsmægler-, shipping-, speditions- og handelsvirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-03 tilføjes Navne: SCHULTZ PARTNER ApS (offentliggjort 2014-01-02)
Den 2013-12-02 fjernes Navne: JS AF 14.11.2003 A/S (offentliggjort 2013-12-09)
Den 2013-12-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-03 tilføjes Vedtægter: 2013-12-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-12-09)
Den 2013-12-02 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-12-09)
Den 2013-11-24 tilføjes Reelle ejere: Klaus Gjørtsvang Andersen (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2013-11-23 fjernes Reelle ejere: Klaus Gjørtsvang Andersen (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2012-04-11 tilføjes Bestyrelse: Simon Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2012-04-11 fjernes Bestyrelse: Jørgen Leif Cadovius (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-08-01 tilføjes Direktion: Gustav Jakobsen (direktør) (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2011-08-01 fjernes Direktion: Hans Panny Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-01-01 tilføjes Legale ejere: KALUNDBORG HOLDING A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Havneplads 2, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2010-03-25)
Den 2010-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Havneplads 2, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Skibsmæglere (offentliggjort 2013-12-17)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Skibsmæglervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-07 tilføjes Direktion: Hans Panny Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-12-07 fjernes Direktion: Søren Sæbye Nøhr (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Havneplads 2, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Havneplads 2, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2006-05-17)
Den 2006-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Havneplads 2, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2006-05-17)
Den 2006-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Havnevej 2, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2005-04-26)
Den 2006-05-03 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Leif Cadovius (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-03 fjernes Bestyrelse: Søren Munthe Schultz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-03 tilføjes Reelle ejere: Klaus Gjørtsvang Andersen, Torben Herman Christensen, Torben Herman Christensen, Klaus Gjørtsvang Andersen (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2006-01-17 tilføjes Revisor: Ejendommen Bredgade 39, Kalundborg v/Steffen Møller Jensen (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2006-01-17 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Christiansen & Illemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-09 fjernes Bestyrelse: Michel Denis Achilles Reyniers (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-04-28 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Christiansen & Illemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-28 fjernes Revisor: Kjeld Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-20 tilføjes Navne: JS AF 14.11.2003 A/S (offentliggjort 2013-12-09)
Den 2003-11-19 fjernes Navne: TRISHIP A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-07-16 fjernes Kontaktoplysninger: triship@triship.dk (offentliggjort 2002-06-25)
Den 2003-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Havnevej 2, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2005-04-26)
Den 2003-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Orient Plads 1, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-03 tilføjes Direktion: Søren Sæbye Nøhr (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-12-03 fjernes Direktion: Carsten Bjørn Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-21 tilføjes Kontaktoplysninger: triship@triship.dk (offentliggjort 2002-06-25)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: triship@triship.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: triship@triship.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-01-16 tilføjes Navne: TRISHIP A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-01-15 fjernes Navne: VICH 4676 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-12-19 tilføjes Bestyrelse: Michel Denis Achilles Reyniers (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-12-19 fjernes Bestyrelse: Helen Mimi Janniche (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-12-19 tilføjes Direktion: Carsten Bjørn Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-12-19 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-12-19 tilføjes Revisor: Kjeld Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 fjernes Revisor: Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-08 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Orient Plads 1, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-08-01 tilføjes Bestyrelse: Helen Mimi Janniche (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-08-01 tilføjes Binavne: THORSØE SHIPPING A/S, J. THORSØE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Hovedbranche: Skibsmæglervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-08-01 tilføjes Navne: VICH 4676 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Revisor: Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-12-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)