Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Selskabets formål er produktion af møbler og dermed beslægtede produkter | 19.11.1998 | 31.01.2001 |
Virksomheden har ikke ændret Formål i sin levetid. |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
OPLØST EFTER KONKURS | 31.01.2001 | 31.01.2001 |
UNDER KONKURS | 03.06.1999 | 30.01.2001 |
NORMAL | 01.08.1996 | 02.06.1999 |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Uoplyst (980000) | 01.08.1996 | 31.01.2001 |
Virksomheden har ikke ændret Branche i sin levetid. |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Søren Henrik Krause. | 01.09.1997 | 03.06.1999 |
Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab | 01.11.1996 | 25.08.1997 |
Harry Aamann. | 01.08.1996 | 01.11.1996 |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
80 | 01.08.1996 | 31.01.2001 |
Virksomheden har ikke ændret Form i sin levetid. |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
SEJET LIMTRÆ ApS | 21.08.1997 | 31.01.2001 |
VH HOLDING ApS | 27.11.1996 | 20.08.1997 |
PBH 25.061 ApS | 01.08.1996 | 26.11.1996 |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør alene | 19.11.1998 | 03.06.1999 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin levetid. |