Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2000-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsmarken 18, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-02 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-02 fjernes Navne: CHIRON A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-05-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-02 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-02 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-02 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-01 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 fjernes Bestyrelse: Gillian Madge Fairhead (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 fjernes Direktion: Richard John Mills (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-07-31 fjernes Bestyrelse: John Watson Anderson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-03-08 tilføjes Navne: CHIRON A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-03-07 fjernes Navne: A/S PSE 38 NR. 1837 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-03-07 tilføjes Bestyrelse: John Watson Anderson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-07 fjernes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-07 tilføjes Direktion: Richard John Mills (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-07 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at handle med og servicere diagnostiske produkter, medicinalvarer, vacciner, produkter til brug ved synsforbedrende operationer, andre produkter og serviceydelser indenfor sundhedsområdet samt al i forbindelse dermed stående virksomhed, herunder deltagelse i andre virksomheder (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-07 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-07 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-07 tilføjes Vedtægter: 1997-03-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-09 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsmarken 18, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-08-01 tilføjes Bestyrelse: Ulf Svejgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-08-01 tilføjes Navne: A/S PSE 38 NR. 1837 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)