Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1999-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Kigkurren 10, 4., 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-14 fjernes Direktion: Richard William Millar (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-14 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-14 fjernes Navne: CALMARK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-12-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-14 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab ved at eje aktier, anparter eller andele i andre virksomheder, samt at udføre konsulentopgaver for andre virksomheder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Vedtægter: 1999-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-14 fjernes Bestyrelse: Svend Olhoff (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-20 tilføjes Navne: CALMARK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-11-19 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 4334 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-11-15 tilføjes Bestyrelse: Svend Olhoff (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-15 tilføjes Direktion: Richard William Millar (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-15 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-15 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kigkurren 10, 4., 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-08-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-08-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 4334 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)