Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmevej 6, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-12 fjernes Direktion: Frede Døssing Bau (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-12 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-12 fjernes Kontaktoplysninger: info@bauconsulting.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-12 fjernes Navne: BAU CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2010-01-12 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-12 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-12 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-10-15 tilføjes Kontaktoplysninger: info@bauconsulting.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2000-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri og konsulentvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-22 tilføjes Vedtægter: 2006-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-22 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2000-12-28)
Den 2000-11-30 fjernes Hovedbranche: Rådgivning og medvirken ved personaleudvælgelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-01-12 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-12 fjernes Revisor: HAAMANN A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-11-12 tilføjes Navne: BAU CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-11-11 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 4322 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-11-07 tilføjes Direktion: Frede Døssing Bau (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-07 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-07 tilføjes Revisor: HAAMANN A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-07 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmevej 6, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-08-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Hovedbranche: Rådgivning og medvirken ved personaleudvælgelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-08-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 4322 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-08-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)