Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carl Flemming Rasmussen | 14.06.1996 | 28.11.2012 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lise Lotte Neipper | 25.10.2005 | 28.11.2012 | bestyrelse |
Jens Hansen | 10.12.2001 | 25.10.2005 | bestyrelse |
Carl Flemming Rasmussen | 12.07.2001 | 28.11.2012 | bestyrelse |
Søren Tyge Sørensen | 12.07.2001 | 28.11.2012 | formand |
Lone Bach Nielsen | 12.07.2001 | 01.05.2003 | bestyrelse |
Henrik Hummel Plam | 12.07.2001 | 10.12.2001 | bestyrelse |