Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Brundtlandparken 2, 6520 Toftlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-05-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-07 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-07 fjernes Navne: HYSUN HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-07 fjernes Stiftere: HYSUN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-07 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-05 fjernes Bestyrelse: Erik Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-05 fjernes Direktion: Erik Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-22 tilføjes Bestyrelse: Charlotte Christine Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-22 fjernes Bestyrelse: Jens Christian Winther (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brundtlandparken 2, 6520 Toftlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Brundtlandparken 2, 6520 Toftlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-25 tilføjes Bestyrelse: Jens Christian Winther (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-25 fjernes Bestyrelse: Henry Lund Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-25 tilføjes Direktion: Erik Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 fjernes Direktion: Mogens Villy Johansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-26 fjernes Bestyrelse: Andy Nørregaard Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-26 tilføjes Bestyrelse: Andy Nørregaard Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-26 fjernes Bestyrelse: Niels Erik Buch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-26 tilføjes Direktion: Mogens Villy Johansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-26 fjernes Direktion: Bruno Lund Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er er at drive holdingvirksomhed og virksomhed i forbindelse med udvikling, handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-26 tilføjes Navne: HYSUN HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-25 fjernes Navne: PENTACOM HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-26 tilføjes Vedtægter: 2002-06-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-23 tilføjes Bestyrelse: Christen Lauritz Galsgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-15 tilføjes Bestyrelse: Niels Erik Buch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-15 fjernes Bestyrelse: Henry Lund Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-23 tilføjes Bestyrelse: Dieter Pfister (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-23 fjernes Bestyrelse: Frank V Bailor (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-03 tilføjes Bestyrelse: Frank V Bailor (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-11 tilføjes Bestyrelse: Olaf Broby Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-11 fjernes Bestyrelse: Heino Stüfen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Direktion: Bruno Lund Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 fjernes Direktion: Erik Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 fjernes Bestyrelse: Allan Hansson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-16 tilføjes Bestyrelse: Allan Hansson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-16 fjernes Bestyrelse: Nicolai Kristian Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-16 tilføjes Direktion: Erik Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-16 fjernes Direktion: Magnus Vogt-Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brundtlandparken 2, 6520 Toftlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-05-24 tilføjes Bestyrelse: Nicolai Kristian Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-24 tilføjes Direktion: Magnus Vogt-Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-05-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-05-24 tilføjes Navne: PENTACOM HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-05-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-24 tilføjes Stiftere: HYSUN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-24 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)