Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 50, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-01 fjernes Direktion: Anne Dons Blædel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-01 fjernes Kontaktoplysninger: ab@yellow-page.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-01 fjernes Navne: YELLOW PAGE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2013-10-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Stiftere: Jens Peter Møller, Anne Dons Blædel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 50, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-07-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalkbrænderiløbskaj 12, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-04 tilføjes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-04 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET STIG NIELSEN ApS Statsautoriseret Revisor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-10 tilføjes Kontaktoplysninger: ab@yellow-page.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: yp@yellow-page.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: yp@yellow-page.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-09-22 tilføjes Navne: YELLOW PAGE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-09-21 fjernes Navne: PARTNERSHIP ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-09-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for den grafiske branche/reklamekonsulentbranchen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-21 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET STIG NIELSEN ApS Statsautoriseret Revisor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-06 fjernes Revisor: Hallerup og Co. I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-21 tilføjes Vedtægter: 1999-09-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-26 tilføjes Revisor: Hallerup og Co. I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-26 fjernes Revisor: Iver Hansen Iversen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-07-12 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalkbrænderiløbskaj 12, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-06-01 tilføjes Direktion: Anne Dons Blædel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-06-01 tilføjes Navne: PARTNERSHIP ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-01 tilføjes Revisor: Iver Hansen Iversen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-01 tilføjes Stiftere: Jens Peter Møller, Anne Dons Blædel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)