Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 3, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-05 fjernes Bestyrelse: Barbara Elisabeth Schulien (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 fjernes Direktion: Domien Gerard Leo Van Gool (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-07-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 fjernes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-05 fjernes Navne: INTERCHANGE INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 fjernes Stiftere: BUSINESSWISE INTERNATIONAL S.A (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Undervisning i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 3, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 3-3, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2002-01-03)
Den 2002-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 3-3, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2002-01-03)
Den 2002-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 11, 3., 1553 København V (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 11, 3., 1553 København V (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 42, 6., 2100 København Ø (offentliggjort 2000-12-27)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 42, 6., 2100 København Ø (offentliggjort 2000-12-27)
Den 2000-12-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 20, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-08-17 tilføjes Bestyrelse: Poul Lund Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-17 fjernes Bestyrelse: Vivian Schneider (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er afholdelse af uddannelser, kurser, seminarer m.v. i Danmark og i udlandet indenfor erhverv og industri, herunder ledelsesrådgivning, lederuddannelse og generelt udførelse af konsulentopgaver for erhverv og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-17 tilføjes Vedtægter: 1999-08-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-05-01 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 fjernes Revisor: AKTIV REVISION OG RÅDGIVNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-07-22 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 20, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-07-18 tilføjes Bestyrelse: Vivian Schneider (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-18 tilføjes Direktion: Domien Gerard Leo Van Gool (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-07-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-18 tilføjes Hovedbranche: Undervisning i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-07-18 tilføjes Navne: INTERCHANGE INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-07-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-18 tilføjes Revisor: AKTIV REVISION OG RÅDGIVNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-18 tilføjes Stiftere: BUSINESSWISE INTERNATIONAL S.A (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-18 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-07-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)