Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2002-07-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Bolbrovænge 37, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-06-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-12 fjernes Navne: VISUTEC HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-12 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-12 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-12 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-12 fjernes Stiftere: Jan Makube Borring (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 fjernes Direktion: Jan Makube Borring (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdings- selskab samt enten selv eller via deltagelse i selskaber at drive produktion og handel. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-29 tilføjes Navne: VISUTEC HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-28 fjernes Navne: UNITOX HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-29 tilføjes Vedtægter: 2001-01-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-24 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-24 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bolbrovænge 37, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-06-06 tilføjes Direktion: Jan Makube Borring (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-06-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-06-06 tilføjes Navne: UNITOX HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-06-06 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-06 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-06 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-06 tilføjes Stiftere: Jan Makube Borring (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)